PERUCHO MARTINEZ IRENE
Informe ejecutivo de PERUCHO MARTINEZ IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERUCHO MARTINEZ IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUUNT MEDICINA AMBIENTAL SL | Apoderado | 17/07/2024 | |
IMHOTEP HEALTH BY ADAPTA SL | Apoderado Solidario | 30/05/2023 | |
WIN SVELT SL | Socio Unico | 28/06/2011 |
VINCULACIONES DE PERUCHO MARTINEZ IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERUCHO MARTINEZ IRENE
Empresa: LUUNT MEDICINA AMBIENTAL SL
Apoderado
- Perucho Martinez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 820749, I/A 2 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: IMHOTEP HEALTH BY ADAPTA SL
Apoderado Solidario
- Perez Gonzalez Oscar
- Perucho Martinez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44538 , F 194, S 8, H M 784623, I/A 2 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Empresa: WIN SVELT SL
Administrador Unico
- Perucho Martinez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28921 , F 134, S 8, H M 520729, I/A 2 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
Empresa: BAPERGAB SL
Apoderado
- Perucho Martinez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20013 , F 68, S 8, H M 352931, I/A 4 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Empresa: WIN SVELT SL
Administrador Unico
- Perucho Martinez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28921 , F 130, S 8, H M 520729, I/A 1 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-28
Empresa: WIN SVELT SL
Socio Único
- Perucho Martinez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28921 , F 130, S 8, H M 520729, I/A 1 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-28
Información de PERUCHO MARTINEZ IRENE
Mostramos los datos de PERUCHO MARTINEZ IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERUCHO MARTINEZ IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos