PERTIÑEZ CASADO ROBERTO
Informe ejecutivo de PERTIÑEZ CASADO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERTIÑEZ CASADO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOVILIDAD ECO CITY SL | Administrador Unico | 19/04/2022 | |
MOVILIDAD ECO CITY SL | Apoderado Solidario | 27/05/2019 | |
MOVILIDAD ECO-URBAN SL | Administrador Solidario | 02/05/2019 |
VINCULACIONES DE PERTIÑEZ CASADO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERTIÑEZ CASADO ROBERTO
Empresa: BCNSCOOTER RENT VEHICLE SL
Liquidador
- Pertiñez Casado Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39624 , F 33, S 8, H B 348539, I/A 4 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-08
Empresa: MOVILIDAD ECO CITY SL
Administrador Unico
- Pertiñez Casado Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45992 , F 32, S 8, H B 506190, I/A 4 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08
Empresa: MOVILIDAD ECO CITY SL
Apoderado Solidario
- Pertiñez Casado Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45992 , F 31, S 8, H B 506190, I/A 2 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Empresa: MOVILIDAD ECO-URBAN SL
Administrador Solidario
- Damian Ariel Guerschuny
- Pertiñez Casado Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44687 , F 207, S 8, H B 463556, I/A 2 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-08
Empresa: MOVILIDAD ECO-URBAN SL
Administrador Unico
- Pertiñez Casado Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44687 , F 207, S 8, H B 463556, I/A 2 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-08
Empresa: BCNSCOOTER RENT VEHICLE SL
Liquidador
- Pertiñez Casado Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39624 , F 33, S 8, H B 348539, I/A 3 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Empresa: BCNSCOOTER RENT VEHICLE SL
Administrador Unico
- Pertiñez Casado Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39624 , F 33, S 8, H B 348539, I/A 3 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Empresa: MOVILIDAD ECO-URBAN SL
Administrador Unico
- Pertiñez Casado Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44687 , F 207, S 8, H B 463556, I/A 1 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-08
Información de PERTIÑEZ CASADO ROBERTO
Mostramos los datos de PERTIÑEZ CASADO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERTIÑEZ CASADO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos