PERRIN CLEMENT
Informe ejecutivo de PERRIN CLEMENT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PERRIN CLEMENT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS 3 STEP IT SA | Apoderado | 31/07/2024 | |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | Apoderado | 24/04/2024 | |
CLAAS FINANCIAL SERVICES SA S | Apoderado Mancomunado | 23/04/2024 | |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S | Apoderado Mancomunado | 21/04/2024 | |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | Apoderado General | 04/07/2023 |
VINCULACIONES DE PERRIN CLEMENT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERRIN CLEMENT
Empresa: BNP PARIBAS 3 STEP IT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 785285, I/A 13 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26492 , F 48, S 8, H M 351198, I/A 213 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
Empresa: CLAAS FINANCIAL SERVICES SA S
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34362 , F 14, S 8, H M 380910, I/A 131 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44898 , F 102, S 8, H M 538436, I/A 48 (21/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA
Apoderado General
- Perrin Clement
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26492 , F 44, S 8, H M 351198, I/A 208 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Información de PERRIN CLEMENT
Mostramos los datos de PERRIN CLEMENT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERRIN CLEMENT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos