PERNAS VIGO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de PERNAS VIGO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PERNAS VIGO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS S. CIPRIAN SL | Administrador Solidario | 23/10/2020 | |
SERVICIOS INTEGRALES INDUSTRIALES SAN CIPRIAN SL | Administrador Solidario | 02/08/2016 | 10/12/2019 |
MARSE TELEFONIA SL | Socio Unico | 21/09/2009 | 05/12/2011 |
MARSE TELEFONIA SL | Administrador Unico | 21/09/2009 | 05/12/2011 |
MARSE TELEFONIA SL | Liquidador | 05/12/2011 | 05/12/2011 |
VINCULACIONES DE PERNAS VIGO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERNAS VIGO JOSE ANTONIO
Empresa: SUMINISTROS S. CIPRIAN SL
Administrador Solidario
- Leal Pillado Maria Dolores
- Pernas Vigo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 121, S 8, H LU 7126, I/A B (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-27
Administrador Solidario
- Leal Pillado Maria Dolores
- Pernas Vigo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 54, S 8, H LU 18502, I/A B (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-27
Administrador Solidario
- Leal Pillado Maria Dolores
- Pernas Vigo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 50, S 8, H LU 18502, I/A 1 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-27
Empresa: MARSE TELEFONIA SL
Liquidador
- Pernas Vigo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 136, S 8, H LU 11327, I/A 5 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-27
Empresa: MARSE TELEFONIA SL
Administrador Unico
- Pernas Vigo Jose Antonio
Liquidador
- Pernas Vigo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 136, S 8, H LU 11327, I/A 5 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-27
Empresa: MARSE TELEFONIA SL
Administrador Unico
- Pernas Vigo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 136, S 8, H LU 11327, I/A 4 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-187-27
Empresa: MARSE TELEFONIA SL
Socio Único
- Pernas Vigo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 136, S 8, H LU 11327, I/A 4 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-187-27
Información de PERNAS VIGO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de PERNAS VIGO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERNAS VIGO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos