PERNAS RODRIGUEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de PERNAS RODRIGUEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERNAS RODRIGUEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA Y CONTROL SA | Administrador Mancomunado | 21/01/2019 | 26/12/2023 |
CLINICA Y CONTROL SA | Consejero | 14/01/2010 | |
CLINICA Y CONTROL SA | Apoderado | 14/01/2010 |
VINCULACIONES DE PERNAS RODRIGUEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERNAS RODRIGUEZ ALBERTO
Empresa: CLINICA Y CONTROL SA
Administrador Mancomunado
- Castañon Rodriguez Jesus Manuel
- Pernas Rodriguez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 203, S 8, H C 4202, I/A 13 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-15
Empresa: CLINICA Y CONTROL SA
Administrador Mancomunado
- Castañon Rodriguez Jesus Manuel
- Pernas Rodriguez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 203, S 8, H C 4202, I/A 12 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-15
Empresa: CLINICA Y CONTROL SA
Apoderado
- Arias Montes Jesus
- Castañon Rodriguez Jesus Manuel
- Pernas Rodriguez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 130, S 8, H C 4202, I/A 10 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-15
Empresa: CLINICA Y CONTROL SA
Consejero
- Arias Montes Jesus
- Castañon Rodriguez Jesus Manuel
- Pernas Rodriguez Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 130, S 8, H C 4202, I/A 10 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-15
Información de PERNAS RODRIGUEZ ALBERTO
Mostramos los datos de PERNAS RODRIGUEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERNAS RODRIGUEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos