PERLES ROCHEL VICTOR MARINO
Informe ejecutivo de PERLES ROCHEL VICTOR MARINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PERLES ROCHEL VICTOR MARINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELEGACIONES Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 12/08/2010 |
VINCULACIONES DE PERLES ROCHEL VICTOR MARINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERLES ROCHEL VICTOR MARINO
Empresa: DELEGACIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Perles Rochel Victor Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169, L 1082, F 122, S 8, H MA 13023, I/A 12 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-29
Empresa: DELEGACIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Perles Rochel Victor Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169, L 1082, F 122, S 8, H MA 13023, I/A 11 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-29
Empresa: DELEGACIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Perles Rochel Victor Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169, L 1082, F 121, S 8, H MA 13023, I/A 10 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-29
Empresa: DELEGACIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Perles Rochel Victor Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169, L 1082, F 121, S 8, H MA 13023, I/A 9 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-29
Empresa: DELEGACIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Perles Rochel Victor Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169, L 1082, F 120, S 8, H MA 13023, I/A 7 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-29
Empresa: DELEGACIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Perles Rochel Victor Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169, L 1082, F 120, S 8, H MA 13023, I/A 6 (28/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-29
Empresa: DELEGACIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Perles Rochel Victor Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169, L 1082, F 119, S 8, H MA 13023, I/A 5 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-29
Empresa: DELEGACIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Perles Molines Juan
- Perles Rochel Victor Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169, L 1082, F 119, S 8, H MA 13023, I/A 5 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-29
Información de PERLES ROCHEL VICTOR MARINO
Mostramos los datos de PERLES ROCHEL VICTOR MARINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERLES ROCHEL VICTOR MARINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos