PERLADO DOMINGUEZ PALACIOS ALBERTO
Informe ejecutivo de PERLADO DOMINGUEZ PALACIOS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERLADO DOMINGUEZ PALACIOS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BREATH & GROWTH CAPITAL SL | Consejero | 05/08/2024 | |
URBASER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/12/2021 |
VINCULACIONES DE PERLADO DOMINGUEZ PALACIOS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERLADO DOMINGUEZ PALACIOS ALBERTO
Empresa: BREATH & GROWTH CAPITAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Perlado Dominguez Palacios Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 566549, I/A 3 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-08
Empresa: BRAIN&KOFFEE SL
Liquidador Mancomunado
- Mont Sancho Guillem
- Muñoz Salvatierra Jose Antonio
- Perlado Dominguez Palacios Alberto
- Saez Galindo Alicia
- Segarra Brufau Javier
- Vieites Bernad Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47879 , F 41, S 8, H B 565180, I/A 2 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-08
Empresa: BRAIN&KOFFEE SL
Administrador Mancomunado
- Mont Sancho Guillem
- Muñoz Salvatierra Jose Antonio
- Perlado Dominguez Palacios Alberto
- Saez Galindo Alicia
- Segarra Brufau Javier
- Vieites Bernad Francisco Javier
Liquidador Mancomunado
- Mont Sancho Guillem
- Muñoz Salvatierra Jose Antonio
- Perlado Dominguez Palacios Alberto
- Saez Galindo Alicia
- Segarra Brufau Javier
- Vieites Bernad Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47879 , F 41, S 8, H B 565180, I/A 2 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-08
Empresa: URBASER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perlado Dominguez Palacios Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42619 , F 139, S 8, H M 12103, I/A 749 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Empresa: BRAIN&KOFFEE SL
Administrador Mancomunado
- Mont Sancho Guillem
- Muñoz Salvatierra Jose Antonio
- Perlado Dominguez Palacios Alberto
- Saez Galindo Alicia
- Segarra Brufau Javier
- Vieites Bernad Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47879 , F 40, S 8, H B 565180, I/A 1 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-08
Información de PERLADO DOMINGUEZ PALACIOS ALBERTO
Mostramos los datos de PERLADO DOMINGUEZ PALACIOS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERLADO DOMINGUEZ PALACIOS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos