PERIS TORRES MANUEL
Informe ejecutivo de PERIS TORRES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PERIS TORRES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTIC STORE TRAFFIK SL | Administrador Solidario | 09/07/2014 | 03/12/2014 |
BAS CARGO BARCELONA SL | Apoderado | 26/07/2011 | |
EXPLOTACIONES INDUSTRIALES CAMI RAL SL | Administrador | 12/01/2010 |
VINCULACIONES DE PERIS TORRES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERIS TORRES MANUEL
Empresa: LOGISTIC STORE TRAFFIK SL
Administrador Solidario
- Peris Torres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44389 , F 142, S 8, H B 454700, I/A 2 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-08
Empresa: LOGISTIC STORE TRAFFIK SL
Administrador Solidario
- Peris Torres Manuel
- Peris Torres Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44389 , F 140, S 8, H B 454700, I/A 1 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-08
Empresa: BAS CARGO BARCELONA SL
Apoderado
- Peris Torres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32619 , F 46, S 8, H B 211344, I/A 11 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-08
Administrador
- Peris Torres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32750 , F 210, S 8, H B 215958, I/A 5 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Información de PERIS TORRES MANUEL
Mostramos los datos de PERIS TORRES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERIS TORRES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos