PERIS DIAZ MIGUEL ALEJANDRO
Informe ejecutivo de PERIS DIAZ MIGUEL ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PERIS DIAZ MIGUEL ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERIS Y DIAZ GESTIONES INMOBILIARIAS SL | Apoderado | 29/03/2022 | |
PERIS Y DIAZ SL | Administrador Solidario | 24/05/2018 | |
PERIS Y DIAZ GESTIONES INMOBILIARIAS SL | Apoderado | 08/04/2016 | |
PERIS Y DIAZ SL | Apoderado | 07/04/2014 | |
PERIS Y DIAZ SL | Apoderado | 25/04/2013 |
VINCULACIONES DE PERIS DIAZ MIGUEL ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERIS DIAZ MIGUEL ALEJANDRO
Apoderado
- Peris Diaz Miguel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 188, S 8, H CO 22085, I/A 7 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-14
Empresa: PERIS Y DIAZ SL
Administrador Solidario
- Peris Diaz Isabel
- Peris Diaz Miguel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1286 , F 160, S 8, H CO 12896, I/A 7 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-14
Apoderado
- Peris Diaz Miguel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 186, S 8, H CO 22085, I/A 5 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-14
Empresa: PERIS Y DIAZ SL
Apoderado
- Peris Diaz Miguel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1286 , F 158, S 8, H CO 12896, I/A 6 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-14
Empresa: PERIS Y DIAZ SL
Apoderado
- Peris Diaz Miguel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1286 , F 158, S 8, H CO 12896, I/A 5 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-14
Información de PERIS DIAZ MIGUEL ALEJANDRO
Mostramos los datos de PERIS DIAZ MIGUEL ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERIS DIAZ MIGUEL ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos