PERIS BONO ANTONIO
Informe ejecutivo de PERIS BONO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PERIS BONO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERIBONANT-MJ471612DSD SL | Apoderado Solidario | 07/12/2020 | |
COMERCIAL MAQUINARIA ALCIRA SL | Apoderado Solidario | 16/11/2020 | |
TAPPING MACHINES CMA SA | Apoderado Solidario | 11/11/2020 | |
CMA TAPPING & DRILLING SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 07/02/2018 |
VINCULACIONES DE PERIS BONO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERIS BONO ANTONIO
Empresa: PERIBONANT-MJ471612DSD SL
Apoderado Solidario
- Peris Bono Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10385, L 7666, F 197, S 8, H V 178733, I/A 2 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-46
Empresa: COMERCIAL MAQUINARIA ALCIRA SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Peris Bono Ana Maria
- Peris Bono Antonio
- Peris Bono Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3257, L 571, F 151, S 8, H V 8026, I/A 10 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-46
Empresa: TAPPING MACHINES CMA SA
Apoderado Solidario
- Peris Bono Ana Maria
- Peris Bono Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6766, L 4070, F 58, S 8, H V 74795, I/A 7 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-46
Empresa: CMA TAPPING & DRILLING SOLUTIONS SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Peris Bono Ana Maria
- Peris Bono Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10446, L 7727, F 165, S 8, H V 180225, I/A 1 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-46
Información de PERIS BONO ANTONIO
Mostramos los datos de PERIS BONO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERIS BONO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos