PERIS BONAFE LAURA
Informe ejecutivo de PERIS BONAFE LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERIS BONAFE LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES SANDEMANS SRL | Administrador Unico | 20/04/2010 |
VINCULACIONES DE PERIS BONAFE LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERIS BONAFE LAURA
Empresa: RIGSBY RENTALS SRL
Administrador Unico
- Peris Bonafe Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9139, L 6423, F 180, S 8, H V 137428, I/A 5 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-46
Empresa: TSX VENTURE SL
Administrador Unico
- Peris Bonafe Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9616, L 6898, F 39, S 8, H V 153483, I/A 3 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-46
Empresa: TSX VENTURE SL
Administrador Unico
- Peris Bonafe Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9616, L 6898, F 38, S 8, H V 153483, I/A 1 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-46
Empresa: TSX VENTURE SL
Socio Único
- Peris Bonafe Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9616, L 6898, F 38, S 8, H V 153483, I/A 1 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-46
Empresa: RIGSBY RENTALS SRL
Administrador Unico
- Peris Bonafe Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9139, L 6423, F 180, S 8, H V 137428, I/A 4 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-46
Empresa: INVERSIONES SANDEMANS SRL
Administrador Unico
- Peris Bonafe Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9166, L 6449, F 20, S 8, H V 138306, I/A 1 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-46
Información de PERIS BONAFE LAURA
Mostramos los datos de PERIS BONAFE LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERIS BONAFE LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos