PERICAS FONT JAIME
Informe ejecutivo de PERICAS FONT JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERICAS FONT JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEW MIMBRERA SLL | Administrador Unico | 27/08/2018 | 24/05/2022 |
CENTRAL MIMBRERA SA | Apoderado | 17/03/2011 | 25/04/2017 |
VINCULACIONES DE PERICAS FONT JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERICAS FONT JAIME
Empresa: NEW MIMBRERA SLL
Administrador Unico
- Pericas Font Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 62, S 8, H PM 83974, I/A 5 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-07
Empresa: NEW MIMBRERA SLL
Administrador Unico
- Pericas Font Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 62, S 8, H PM 83974, I/A 4 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-07
Empresa: CENTRAL MIMBRERA SA
Apoderado
- Pericas Font Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682 , F 144, S 8, H PM 13922, I/A 20 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-07
Empresa: CENTRAL MIMBRERA SA
Apoderado
- Pericas Font Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682 , F 142, S 8, H PM 13922, I/A 15 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-07
Información de PERICAS FONT JAIME
Mostramos los datos de PERICAS FONT JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERICAS FONT JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos