PERIAÑEZ ORTEGA ANTONIO
Informe ejecutivo de PERIAÑEZ ORTEGA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERIAÑEZ ORTEGA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGENCIA DE TRANSPORTES SANCHEZ DTS SL | Administrador Unico | 08/10/2012 | 30/01/2015 |
DISCARGUI SL | Administrador Unico | 12/04/2010 | 17/07/2012 |
VINCULACIONES DE PERIAÑEZ ORTEGA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERIAÑEZ ORTEGA ANTONIO
Administrador Unico
- Periañez Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 43, S 8, H SA 14458, I/A 1 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-37
Empresa: DISCARGUI SL
Administrador Unico
- Periañez Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 143 , F 62, S 8, H SA 4699, I/A 9 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-37
Empresa: DISCARGUI SL
Administrador Unico
- Periañez Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 143 , F 62, S 8, H SA 4699, I/A 8 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-37
Información de PERIAÑEZ ORTEGA ANTONIO
Mostramos los datos de PERIAÑEZ ORTEGA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERIAÑEZ ORTEGA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos