PERIAÑEZ MEJIAS LUIS
Informe ejecutivo de PERIAÑEZ MEJIAS LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERIAÑEZ MEJIAS LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARRANZA Y BUHAIRA SL | Administrador Unico | 21/01/2010 | 31/05/2021 |
ASTECOAN SL | Administrador Unico | 02/06/2009 | 16/06/2011 |
VINCULACIONES DE PERIAÑEZ MEJIAS LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERIAÑEZ MEJIAS LUIS
Empresa: CARRANZA Y BUHAIRA SL
Administrador Unico
- Periañez Mejias Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 171, S 8, H SE 84997, I/A 2 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-41
Empresa: ASTECOAN SL
Administrador Unico
- Periañez Mejias Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4893, L 3801, F 169, S 8, H MA109631, I/A 2 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-29
Empresa: CARRANZA Y BUHAIRA SL
Administrador Unico
- Periañez Mejias Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 170, S 8, H SE 84997, I/A 1 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-41
Empresa: ASTECOAN SL
Administrador Unico
- Periañez Mejias Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5094 , F 137, S 8, H SE 83004, I/A 1 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-41
Información de PERIAÑEZ MEJIAS LUIS
Mostramos los datos de PERIAÑEZ MEJIAS LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERIAÑEZ MEJIAS LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos