PEREZ ZUÑIGA LUIS ALBERTO
Informe ejecutivo de PEREZ ZUÑIGA LUIS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ ZUÑIGA LUIS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOENERGIA GRAN CANARIA SL | Consejero | 22/08/2024 | |
CANARIAS CIRCULAR SL | Consejero | 29/05/2024 | |
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/11/2023 | |
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/09/2021 | |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/08/2021 | |
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado | 05/07/2021 | |
LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL | Apoderado | 16/06/2021 | |
LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL | Consejero | 16/06/2021 | |
BELIDIA ENERGY SL | Consejero | 15/02/2021 | |
SOLIVIEW CORNISA SL | Consejero | 27/06/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEREZ ZUÑIGA LUIS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ ZUÑIGA LUIS ALBERTO
Empresa: BIOENERGIA GRAN CANARIA SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicepre.Ejec
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 63114, I/A 1 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-35
Empresa: CANARIAS CIRCULAR SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicepre.Ejec
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 62720, I/A 1 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-35
Empresa: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40588 , F 137, S 8, H M 34933, I/A 556 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aldazabal Gutierrez Jon
- Arroyo Gonzalez Carlos
- Cañada Echaniz Miguel
- Carrasco Delgado Jose Manuel
- Donoso Rebuelta Jose Luis
- Garcia Garcia Esperanza Del Carmen
- Gomez Mingo Jorge Luis
- Perez Zuñiga Luis Alberto
- Pino Valladares Antonio Maria
- Rodriguez Millan Manuel
- Santos Garcia Hector
- Torres Badajoz Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40588 , F 69, S 8, H M 34933, I/A 524 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-28
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47218 , F 180, S 8, H B 94500, I/A 3926 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-08
Empresa: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
- Aldazabal Gutierrez Jon
- Arroyo Gonzalez Carlos
- Cañada Echaniz Miguel
- Carrasco Delgado Jose Manuel
- Donoso Rebuelta Jose Luis
- Garcia Garcia Esperanza Del Carmen
- Gomez Mingo Jorge Luis
- Perez Zuñiga Luis Alberto
- Pino Valladares Antonio Maria
- Rodriguez Millan Manuel
- Santos Garcia Hector
- Torres Badajoz Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40588 , F 62, S 8, H M 34933, I/A 522 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-28
Empresa: LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL
Apoderado
- Perez Zuñiga Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2263 , F 153, S 8, H GC 11531, I/A 24 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-35
Empresa: LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 78, S 8, H GC 11531, I/A 23 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-35
Empresa: BELIDIA ENERGY SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Perez De Armas Pedro
- Perez De Lara Maria Del Carmen
- Perez De Lara Victor
- Perez Zuñiga Javier
- Perez Zuñiga Luis Alberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3448 , F 217, S 8, H TF 57448, I/A 7 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-38
Empresa: GRUPO PEREZ MORENO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 132, S 8, H GC 30641, I/A 19 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-35
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ ZUÑIGA LUIS ALBERTO
Mostramos los datos de PEREZ ZUÑIGA LUIS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ ZUÑIGA LUIS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos