PEREZ VISIEDO MARIA PAZ
Informe ejecutivo de PEREZ VISIEDO MARIA PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PEREZ VISIEDO MARIA PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO BUILDING & PATRIMONIO SL | Administrador Solidario | 18/11/2010 | |
SALAAM & AWADALLA INTERNATIONAL GENERAL SERVICES SL | Administrador Mancomunado | 19/10/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ VISIEDO MARIA PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VISIEDO MARIA PAZ
Empresa: REG GALILEO 72 SL
Administrador Solidario
Representante
- Catalan Heredero Carlos
- Perez Visiedo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19533 , F 24, S 8, H M 343067, I/A 4 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: REG BUILDING MANAGEMENT SL
Liquidador Solidario
Representante
- Perez Visiedo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23312 , F 117, S 8, H M 418005, I/A 6 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Empresa: REG BUILDING MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
Representante
- Perez Visiedo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23312 , F 117, S 8, H M 418005, I/A 6 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Empresa: REG BUILDING CLASS SL
Liquidador Solidario
Representante
- Catalan Heredero Carlos
- Perez Visiedo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23312 , F 107, S 8, H M 418004, I/A 8 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Empresa: REG BUILDING CLASS SL
Administrador Solidario
Representante
- Catalan Heredero Carlos
- Perez Visiedo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23312 , F 107, S 8, H M 418004, I/A 8 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Empresa: REG URBAN BUILDING SL
Liquidador Solidario
Representante
- Catalan Heredero Carlos
- Perez Visiedo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21721 , F 15, S 8, H M 386808, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Empresa: REG URBAN BUILDING SL
Administrador Solidario
Representante
- Catalan Heredero Carlos
- Perez Visiedo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21721 , F 15, S 8, H M 386808, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Empresa: REG GARCIA DE PAREDES SL
Administrador Solidario
Representante
- Catalan Heredero Carlos
- Perez Visiedo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19409 , F 214, S 8, H M 340328, I/A 5 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Empresa: FOMENTO BUILDING & PATRIMONIO SL
Administrador Solidario
- Perez Visiedo Maria Paz
- Ximenez Perez Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21987 , F 6, S 8, H M 391860, I/A 4 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-28
Empresa: FOMENTO BUILDING & PATRIMONIO SL
Administrador Unico
Representante
- Perez Visiedo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21987 , F 6, S 8, H M 391860, I/A 4 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ VISIEDO MARIA PAZ
Mostramos los datos de PEREZ VISIEDO MARIA PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VISIEDO MARIA PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos