PEREZ VILLEGAS MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de PEREZ VILLEGAS MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ VILLEGAS MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVE COMUNICACION ERVITI Y VILLEGAS SL | Administrador Mancomunado | 13/10/2010 | 31/01/2020 |
NUEVE COMUNICACION ERVITI Y VILLEGAS SL | Liquidador Mancomunado | 31/01/2020 | 31/01/2020 |
IREDES BURGOS SL | Administrador Mancomunado | 13/01/2011 | 03/01/2019 |
IREDES BURGOS SL | Liquidador Mancomunado | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
VINCULACIONES DE PEREZ VILLEGAS MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VILLEGAS MARIA CRISTINA
Liquidador Mancomunado
- Erviti Serrano Miriam
- Perez Villegas Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 56, S 8, H BU 13816, I/A 2 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-09
Administrador Mancomunado
- Erviti Serrano Miriam
- Perez Villegas Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 56, S 8, H BU 13816, I/A 2 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-09
Empresa: IREDES BURGOS SL
Liquidador Mancomunado
- Perez De Miguel Leandro
- Perez Villegas Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629, L 420, F 148, S 8, H BU 13912, I/A 2 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-09
Empresa: IREDES BURGOS SL
Administrador Mancomunado
- Mencia Gullon Antonio Jose
- Perez De Miguel Leandro
- Perez Villegas Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629, L 420, F 148, S 8, H BU 13912, I/A 2 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-09
Empresa: IREDES BURGOS SL
Administrador Mancomunado
- Mencia Gullon Antonio Jose
- Perez De Miguel Leandro
- Perez Villegas Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629, L 420, F 146, S 8, H BU 13912, I/A 1 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-09
Administrador Mancomunado
- Erviti Serrano Miriam
- Perez Villegas Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 55, S 8, H BU 13816, I/A 1 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-09
Información de PEREZ VILLEGAS MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de PEREZ VILLEGAS MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VILLEGAS MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos