PEREZ VILLAR ROBERTO SANTOS
Informe ejecutivo de PEREZ VILLAR ROBERTO SANTOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ VILLAR ROBERTO SANTOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALDEAPA HERMANOS PEREZ SL | Administrador Solidario | 08/10/2015 | |
HEPECA SA | Consejero | 14/10/2013 | |
SAUCA INVERSIONES Y PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 31/01/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ VILLAR ROBERTO SANTOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VILLAR ROBERTO SANTOS
Empresa: HEPECA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37582 , F 106, S 8, H M 40104, I/A 37 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Empresa: HEPECA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17871 , F 182, S 8, H M 40104, I/A 34 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Empresa: VALDEAPA HERMANOS PEREZ SL
Administrador Solidario
- Perez Ovejero Antonio
- Perez Villar Roberto Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19582 , F 117, S 8, H M 344052, I/A 3 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-28
Empresa: HEPECA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17871 , F 181, S 8, H M 40104, I/A 32 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: HEPECA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17871 , F 181, S 8, H M 40104, I/A 32 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: SAUCA INVERSIONES Y PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Perez Villar Roberto Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15893 , F 172, S 8, H M 268597, I/A 5 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Empresa: HEPECA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17871 , F 178, S 8, H M 40104, I/A 29 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-28
Empresa: HEPECA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17871 , F 178, S 8, H M 40104, I/A 29 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-28
Información de PEREZ VILLAR ROBERTO SANTOS
Mostramos los datos de PEREZ VILLAR ROBERTO SANTOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VILLAR ROBERTO SANTOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos