PEREZ VILLALON SERGIO
Informe ejecutivo de PEREZ VILLALON SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ VILLALON SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPS2 CONSULTORIA E INVERSION SL | Apoderado | 19/04/2022 | |
BAMBOLEO BAMBOLEA SL | Representante | 31/08/2021 | |
OPERATIV HABITAT SL | Liquidador | 25/01/2021 | |
COMO SI FUERAS A MORIR MAÑANA CAPITAL SL | Apoderado | 04/12/2020 | |
VILLALON CONSULTING E INVERSION SL | Socio Unico | 20/01/2020 | |
VILLALON CONSULTING E INVERSION SL | Administrador Unico | 20/01/2020 | |
CARAMBA EVENTOS E INVERSIONES 2017 SL | Administrador Mancomunado | 30/10/2017 | |
ZAMOEVENT PRODUCCION Y MANAGEMENT SL | Socio Unico | 21/08/2014 | |
ZAMOEVENT PRODUCCION Y MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 21/08/2014 | |
PRODUCCIONES Y LOGISTICA ARABAT SL | Administrador Solidario | 11/08/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEREZ VILLALON SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VILLALON SERGIO
Empresa: SPS2 CONSULTORIA E INVERSION SL
Apoderado
- Perez Villalon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43303 , F 71, S 8, H M 765023, I/A 2 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
Empresa: BAMBOLEO BAMBOLEA SL
Administrador Unico
Representante
- Perez Villalon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41216 , F 209, S 8, H M 730761, I/A 3 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-28
Empresa: BAMBOLEO BAMBOLEA SL
Administrador Solidario
- Perez Villalon Sergio
- Santos Cabrera Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41216 , F 209, S 8, H M 730761, I/A 3 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-28
Empresa: BAMBOLEO BAMBOLEA SL
Administrador Solidario
- Perez Villalon Sergio
- Santos Cabrera Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41216 , F 209, S 8, H M 730761, I/A 2 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: OPERATIV HABITAT SL
Liquidador
- Perez Villalon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39555 , F 2, S 8, H M 702164, I/A 4 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Apoderado
- Perez Villalon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41212 , F 46, S 8, H M 730659, I/A 2 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: VILLALON CONSULTING E INVERSION SL
Administrador Unico
- Perez Villalon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40055 , F 60, S 8, H M 711677, I/A 1 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Empresa: VILLALON CONSULTING E INVERSION SL
Socio Único
- Perez Villalon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40055 , F 60, S 8, H M 711677, I/A 1 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Administrador Mancomunado
- Guemes Martin Iker
- Perez Villalon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36523 , F 79, S 8, H M 656001, I/A 1 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Empresa: ZAMOEVENT PRODUCCION Y MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Perez Villalon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 7, S 8, H ZA 7518, I/A 1 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-49
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ VILLALON SERGIO
Mostramos los datos de PEREZ VILLALON SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VILLALON SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos