PEREZ VILLA BORJA
Informe ejecutivo de PEREZ VILLA BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ VILLA BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A B D MONTAJES ELECTRONICOS SL | Administrador Solidario | 23/07/2014 | |
J.M. SEMICONDUCTORES SL | Administrador Solidario | 23/07/2014 | |
J.M. SEMICONDUCTORES SL | Apoderado | 17/12/2009 | |
A B D MONTAJES ELECTRONICOS SL | Apoderado | 16/12/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ VILLA BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VILLA BORJA
Empresa: J.M. SEMICONDUCTORES SL
Administrador Solidario
- Perez Villa Alvaro
- Perez Villa Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194, L 1, F 212, S 8, H BI 2375,B , I/ 7 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-48
Empresa: A B D MONTAJES ELECTRONICOS SL
Administrador Solidario
- Perez Villa Alvaro
- Perez Villa Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981 , F 211, S 8, H BI 29669, I/A 4 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-48
Empresa: A B D MONTAJES ELECTRONICOS SL
Apoderado
- Perez Villa Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981 , F 207, S 8, H BI 29669, I/A 2 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-48
Empresa: J.M. SEMICONDUCTORES SL
Apoderado
- Perez Villa Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194, L 1, F 207, S 8, H BI 2375,B , I/ 5 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-48
Información de PEREZ VILLA BORJA
Mostramos los datos de PEREZ VILLA BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VILLA BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos