PEREZ VILAR VICTOR- MARIO
Informe ejecutivo de PEREZ VILAR VICTOR- MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ VILAR VICTOR- MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINTEGA XARDINS SL | Socio Unico | 02/02/2024 |
VINCULACIONES DE PEREZ VILAR VICTOR- MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VILAR VICTOR- MARIO
Empresa: PINTEGA XARDINS SL
Socio Único
- Perez Vilar Victor- Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264, L 3264, F 132, S 8, H PO 41572, I/A 7 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-36
Empresa: TODO JARDIN GALICIA SL
Administrador Solidario
- Alonso Martinez Manuel
- Perez Vilar Victor- Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3947, L 3947, F 141, S 8, H PO 56454, I/A 2 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-36
Empresa: HYDROXAR GALICIA SL
Liquidador
- Perez Vilar Victor- Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893, L 3893, F 141, S 8, H PO 55286, I/A 2 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-36
Empresa: HYDROXAR GALICIA SL
Administrador Solidario
- Leis Baña Carmen-maria
- Perez Vilar Victor- Mario
Liquidador
- Perez Vilar Victor- Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893, L 3893, F 141, S 8, H PO 55286, I/A 2 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-36
Empresa: TODO JARDIN GALICIA SL
Administrador Solidario
- Alonso Martinez Manuel
- Perez Vilar Victor- Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3947, L 3947, F 140, S 8, H PO 56454, I/A 1 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-36
Empresa: HYDROXAR GALICIA SL
Administrador Solidario
- Leis Baña Carmen-maria
- Perez Vilar Victor- Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893, L 3893, F 140, S 8, H PO 55286, I/A 1 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-36
Información de PEREZ VILAR VICTOR- MARIO
Mostramos los datos de PEREZ VILAR VICTOR- MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VILAR VICTOR- MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos