PEREZ VILA MARTA
Informe ejecutivo de PEREZ VILA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ VILA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAN CONTENT TEAM SL | Apoderado Solidario | 22/03/2023 | |
BEFORE SHARE SL | Apoderado Solidario | 04/03/2023 | |
AFTER WORLDWIDE SL | Apoderado Solidario | 02/03/2023 | |
PING PONG TECHNOLOGIES SL | Apoderado Solidario | 02/03/2023 | |
TUYYOQUE STUDIO SL | Administrador Unico | 18/06/2018 |
VINCULACIONES DE PEREZ VILA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VILA MARTA
Empresa: FAN CONTENT TEAM SL
Apoderado Solidario
- Negre Abello Ines
- Perez Vila Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46976 , F 196, S 8, H B 537017, I/A 4 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-08
Empresa: BEFORE SHARE SL
Apoderado Solidario
- Perez Vila Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41612 , F 133, S 8, H B 390822, I/A 8 (04/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-08
Empresa: AFTER WORLDWIDE SL
Apoderado Solidario
- Perez Vila Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40330 , F 100, S 8, H B 341752, I/A 13 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-08
Empresa: PING PONG TECHNOLOGIES SL
Apoderado Solidario
- Perez Vila Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40678 , F 215, S 8, H B 371539, I/A 10 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-08
Empresa: DOWNLOADING NAME SL
Administrador Unico
- Perez Vila Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42584 , F 3, S 8, H B 410704, I/A 3 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
Información de PEREZ VILA MARTA
Mostramos los datos de PEREZ VILA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VILA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos