PEREZ VERDEGUER MIGUEL
Informe ejecutivo de PEREZ VERDEGUER MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ VERDEGUER MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARCHAM SA | Secretario | 10/07/2024 | |
PARCHAM SA | Consejero | 10/07/2024 | |
PARCHAM SA | Consejero Delegado Mancomunado | 10/07/2024 | |
PARCHAM SA | Secretario | 29/01/2019 | |
PARCHAM SA | Consejero Delegado Mancomunado | 29/01/2019 | |
PARCHAM SA | Consejero | 29/01/2019 | |
PARCHAM SA | Secretario | 04/02/2013 | |
PARCHAM SA | Consejero Delegado Mancomunado | 04/02/2013 | |
PARCHAM SA | Consejero | 04/02/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ VERDEGUER MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VERDEGUER MIGUEL
Empresa: PARCHAM SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Verdeguer Jose
- Perez Verdeguer Miguel
- Perez Verdeguer Santiago
Consejero
- Perez Verdeguer Jose
- Perez Verdeguer Miguel
- Perez Verdeguer Santiago
Presidente
Secretario
- Perez Verdeguer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 69984, I/A 14 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Empresa: PARCHAM SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Verdeguer Jose
- Perez Verdeguer Miguel
- Perez Verdeguer Santiago
Consejero
- Perez Verdeguer Jose
- Perez Verdeguer Miguel
- Perez Verdeguer Santiago
Presidente
Secretario
- Perez Verdeguer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24296 , F 41, S 8, H B 69984, I/A 12 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: GENERAL BIKES SL
Liquidador
- Perez Verdeguer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37815 , F 141, S 8, H B 313647, I/A 2 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Empresa: GENERAL BIKES SL
Administrador Unico
- Perez Verdeguer Miguel
Liquidador
- Perez Verdeguer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37815 , F 141, S 8, H B 313647, I/A 2 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Empresa: PARCHAM SA
Administrador Unico
- Perez Verdeguer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24296 , F 38, S 8, H B 69984, I/A 10 N (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-08
Empresa: PARCHAM SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Verdeguer Jose
- Perez Verdeguer Miguel
- Perez Verdeguer Santiago
Consejero
- Perez Verdeguer Jose
- Perez Verdeguer Miguel
- Perez Verdeguer Santiago
Presidente
Secretario
- Perez Verdeguer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24296 , F 38, S 8, H B 69984, I/A 11 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-08
Empresa: CONCERTS ESTUDIO SL
Apoderado
- Perez Verdeguer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30230 , F 170, S 8, H B 169300, I/A 6 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-08
Información de PEREZ VERDEGUER MIGUEL
Mostramos los datos de PEREZ VERDEGUER MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VERDEGUER MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos