PEREZ VARGAS JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de PEREZ VARGAS JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ VARGAS JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIDOS ISORANA SL | Administrador Unico | 19/02/2014 | |
VARGAS ISORA SL | Administrador Unico | 31/05/2013 | |
CONPEVAR 2010 SL | Administrador Unico | 04/06/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ VARGAS JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VARGAS JOSE MIGUEL
Empresa: ARIDOS ISORANA SL
Administrador Unico
- Perez Vargas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 88, S 8, H TF 53187, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-38
Empresa: VARGAS ISORA SL
Administrador Unico
- Perez Vargas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3280 , F 1, S 8, H TF 51957, I/A 1 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-38
Empresa: CONPEVAR 2010 SL
Administrador Unico
- Perez Vargas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 118, S 8, H TF 47361, I/A 1 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-38
Empresa: RUYMANLISET SL
Apoderado
- Perez Vargas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 53, S 8, H TF 24281, I/A 5 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-38
Información de PEREZ VARGAS JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de PEREZ VARGAS JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VARGAS JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos