PEREZ VARELA JUAN
Informe ejecutivo de PEREZ VARELA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ VARELA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONPEAL SL | Administrador Solidario | 20/08/2018 | 24/10/2022 |
CONPEAL SL | Administrador Solidario | 24/07/2013 | 20/08/2018 |
CONPEAL SL | Administrador Solidario | 05/10/2012 | 24/07/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ VARELA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VARELA JUAN
Empresa: CONPEAL SL
Administrador Solidario
- Perez Bustelo Belen
- Perez Varela Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 1, S 8, H SC 16052, I/A 6 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-15
Empresa: CONPEAL SL
Administrador Solidario
- Perez Bustelo Belen
- Perez Varela Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 1, S 8, H SC 16052, I/A 5 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-15
Empresa: CONPEAL SL
Administrador Solidario
- Couto Cortiñas Jose Luis
- Perez Varela Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 1, S 8, H SC 16052, I/A 5 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-15
Empresa: CONPEAL SL
Administrador Solidario
- Couto Cortiñas Jose Luis
- Perez Varela Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 1, S 8, H SC 16052, I/A 4 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-15
Empresa: CONPEAL SL
Administrador Solidario
- Couto Cortiñas Jose Luis
- Noya Pereira Jose
- Perez Varela Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 1, S 8, H SC 16052, I/A 4 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-15
Empresa: CONPEAL SL
Administrador Solidario
- Couto Cortiñas Jose Luis
- Noya Pereira Jose
- Perez Varela Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173 , F 55, S 8, H SC 16052, I/A 4 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-15
Información de PEREZ VARELA JUAN
Mostramos los datos de PEREZ VARELA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VARELA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos