PEREZ VARELA ANTONIO
Informe ejecutivo de PEREZ VARELA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ VARELA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL PARK RIO DO PORTO SL | Socio Unico | 11/03/2024 | |
HOTEL PARK RIO DO PORTO SL | Administrador Unico | 11/03/2024 | |
NOIA PUERTO DE COMPOSTELA SL | Administrador Unico | 27/06/2013 | |
AMOREIRA INVERSIONS SL | Administrador Solidario | 20/02/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ VARELA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VARELA ANTONIO
Empresa: HOTEL PARK RIO DO PORTO SL
Administrador Unico
- Perez Varela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 90, S 8, H SC 53126, I/A 1 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-15
Empresa: HOTEL PARK RIO DO PORTO SL
Socio Único
- Perez Varela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 90, S 8, H SC 53126, I/A 1 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-15
Empresa: VICARIO & VARELA LLEIDA SL
Administrador Unico
- Perez Varela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 347 , F 198, S 8, H L 6513, I/A 5 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-25
Empresa: INOR SOLUCIONES EN MOBILIARIO SL
Administrador Solidario
- Diaz Del Rio David
- Perez Varela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3481 , F 105, S 8, H C 49955, I/A 2 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-15
Empresa: NOIA PUERTO DE COMPOSTELA SL
Administrador Unico
- Perez Varela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 199 , F 126, S 8, H SC 46743, I/A 1 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-15
Empresa: INOR SOLUCIONES EN MOBILIARIO SL
Administrador Solidario
- Diaz Del Rio David
- Perez Varela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3481 , F 103, S 8, H C 49955, I/A 1 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-15
Empresa: AMOREIRA INVERSIONS SL
Administrador Solidario
- Allo Lema Carmen Placer
- Perez Varela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 1, S 8, H SC 46517, I/A 1 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-15
Información de PEREZ VARELA ANTONIO
Mostramos los datos de PEREZ VARELA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VARELA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos