PEREZ VALERO ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de PEREZ VALERO ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ VALERO ANGEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRADE UNIVERSAL ENERGY SA | Administrador Unico | 23/07/2024 | |
UNIVERSAL ENERGY SERVICE SL | Administrador Unico | 04/04/2024 | |
CAMI FONDO SL | Liquidador | 21/12/2018 | |
LLOGUERS I RENDES SL | Administrador Unico | 17/08/2018 | |
LLOGUERS I RENDES SL | Apoderado Solidario | 22/05/2015 |
VINCULACIONES DE PEREZ VALERO ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VALERO ANGEL LUIS
Empresa: TRADE UNIVERSAL ENERGY SA
Administrador Unico
- Perez Valero Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 470011, I/A 14 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-08
Empresa: TRADE UNIVERSAL ENERGY SA
Administrador Unico
- Perez Valero Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 470011, I/A 14 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-08
Empresa: UNIVERSAL ENERGY SERVICE SL
Administrador Unico
- Perez Valero Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48191 , F 94, S 8, H B 575330, I/A 2 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Empresa: CAMI FONDO SL
Liquidador
- Perez Valero Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42622 , F 22, S 8, H B 91382, I/A 17 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Empresa: TRADE UNIVERSAL ENERGY SA
Administrador Unico
- Perez Valero Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44874 , F 70, S 8, H B 470011, I/A 4 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-08
Empresa: TRADE UNIVERSAL ENERGY SA
Consejero Delegado
- Perez Valero Angel Luis
Consejero
- Colomar Martinez Jorge Luis
- Perez Valero Angel Luis
- Perez Valero Marta
Presidente
- Perez Valero Angel Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44874 , F 70, S 8, H B 470011, I/A 4 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-08
Empresa: LLOGUERS I RENDES SL
Administrador Unico
- Perez Valero Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31397 , F 74, S 8, H B 15945, I/A 23 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Empresa: TRADE UNIVERSAL ENERGY SA
Consejero Delegado
- Perez Valero Angel Luis
Consejero
- Colomar Martinez Jorge Luis
- Perez Valero Angel Luis
- Perez Valero Marta
Presidente
- Perez Valero Angel Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44874 , F 67, S 8, H B 470011, I/A 1 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
Empresa: LLOGUERS I RENDES SL
Apoderado Solidario
- Perez Valero Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31397 , F 70, S 8, H B 15945, I/A 19 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-08
Empresa: CAMI FONDO SL
Apoderado
- Perez Valero Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25577 , F 135, S 8, H B 91382, I/A 12 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
Información de PEREZ VALERO ANGEL LUIS
Mostramos los datos de PEREZ VALERO ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VALERO ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos