PEREZ VALERA CARMEN ESPERANZA
Informe ejecutivo de PEREZ VALERA CARMEN ESPERANZA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE PEREZ VALERA CARMEN ESPERANZA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MILIMETROS CORPORACIONES INDUSTRIALES AUDIOVISUALES SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 11/08/2010 | 01/02/2021 |
MILIMETROS CORPORACIONES INDUSTRIALES AUDIOVISUALES SL | Consejero | 01/02/2021 | |
GESTORA DEL NUEVO POLIGONO INDUSTRIAL SA | Secretario No Consejero | 14/10/2016 | 02/10/2017 |
GESTORA DEL NUEVO POLIGONO INDUSTRIAL SA | Consejero | 13/09/2011 | 14/10/2016 |
GESTORA DEL NUEVO POLIGONO INDUSTRIAL SA | Secretario | 13/09/2011 | 14/10/2016 |
CORPORACION EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA SA | Consejero | 04/06/2015 | |
SOCIEDAD DE GESTION E INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DE CORDOBA SA | Liquidador | 06/08/2013 | 10/11/2014 |
DESARROLLOS INDUSTRIALES DE MALAGA SA | Secretario | 10/01/2014 | 19/06/2014 |
DESARROLLOS INDUSTRIALES DE MALAGA SA | Consejero | 16/02/2009 | 19/06/2014 |
DESARROLLOS INDUSTRIALES DE MALAGA SA | Consejero Delegado | 16/02/2009 | 19/06/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEREZ VALERA CARMEN ESPERANZA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VALERA CARMEN ESPERANZA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Perez Valera Carmen Esperanza
- Zurera Aragon Antonio
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- CORPORACION INDUSTRIAL CORDOBA ESTE SA
- Gomez Martinez Lucia
- Perez Valera Carmen Esperanza
- Zurera Aragon Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 157, S 8, H CO 20186, I/A 6 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-14
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Perez Valera Carmen Esperanza
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 296 , F 108, S 8, H J 10876, I/A 37 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-23
Secretario No Consejero
- Perez Valera Carmen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 296 , F 107, S 8, H J 10876, I/A 34 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-23
Consejero
- Aguilera Galera Juan
- Perez Valera Carmen Esperanza
Secretario
- Perez Valera Carmen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 296 , F 107, S 8, H J 10876, I/A 34 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-23
Consejero
- Contreras Lopez Miguel
- Perez Valera Carmen Esperanza
- Sanchez Herrera Alfonso
Presidente
Secretario
- Perez Valera Carmen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 296 , F 107, S 8, H J 10876, I/A 33 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-23
Consejero
- Perez Valera Carmen Esperanza
- Romero Aceituno Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 190, S 8, H CO 12598, I/A 35 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-14
Consejero Delegado
- Perez Valera Carmen Esperanza
Consejero
- CORPORACION INDUSTRIAL CORDOBA SUR SA
- Perez Valera Carmen Esperanza
Presidente
Secretario
- Perez Valera Carmen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409 , F 91, S 8, H CO 34711, I/A 2 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-14
Secretario
- Perez Valera Carmen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444, L 2356, F 170, S 8, H MA 67217, I/A 14 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-29
Liquidador
- Perez Valera Carmen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1884 , F 194, S 8, H CO 23596, I/A 2 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-14
Liquidador
- Perez Valera Carmen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1905 , F 186, S 8, H CO 24040, I/A 13 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-14
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ VALERA CARMEN ESPERANZA
Mostramos los datos de PEREZ VALERA CARMEN ESPERANZA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VALERA CARMEN ESPERANZA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos