PEREZ TESORO IVAN
Informe ejecutivo de PEREZ TESORO IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ TESORO IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXT LEVEL EVENTOS Y RESTAURACION SL | Administrador Unico | 04/09/2023 | |
NEXT LEVEL EVENTOS Y RESTAURACION SL | Socio Unico | 04/09/2023 | |
THE TREASURE COMPANY SL | Administrador Unico | 30/12/2020 | |
THE TREASURE COMPANY SL | Socio Unico | 30/12/2020 |
VINCULACIONES DE PEREZ TESORO IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ TESORO IVAN
Empresa: NEXT LEVEL EVENTOS Y RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Perez Tesoro Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4384 , F 167, S 8, H A 174888, I/A 2 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-03
Empresa: NEXT LEVEL EVENTOS Y RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Galindo Campillo Miguel Angel
- Perez Tesoro Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4384 , F 167, S 8, H A 174888, I/A 2 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-03
Empresa: NEXT LEVEL EVENTOS Y RESTAURACION SL
Socio Único
- Perez Tesoro Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4384 , F 167, S 8, H A 174888, I/A 2 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-03
Empresa: NEXT LEVEL EVENTOS Y RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Galindo Campillo Miguel Angel
- Perez Tesoro Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4384 , F 166, S 8, H A 174888, I/A 1 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-03
Empresa: THE TREASURE COMPANY SL
Administrador Unico
- Perez Tesoro Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4339 , F 207, S 8, H A 172445, I/A 1 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-03
Empresa: THE TREASURE COMPANY SL
Socio Único
- Perez Tesoro Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4339 , F 207, S 8, H A 172445, I/A 1 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-03
Información de PEREZ TESORO IVAN
Mostramos los datos de PEREZ TESORO IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ TESORO IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos