PEREZ TELLERIA ARANTZAZU
Informe ejecutivo de PEREZ TELLERIA ARANTZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PEREZ TELLERIA ARANTZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VSAP FITNESS SL | Apoderado | 27/04/2023 | |
VSAP FITNESS SL | Consejero | 27/04/2023 | |
VSAP FITNESS SL | Vicepresidente | 27/04/2023 | |
VSAP LATAM BUILDING SL | Apoderado | 28/02/2023 | |
VSAP LATAM BUILDING SL | Vicepresidente | 27/02/2023 | |
VSAP LATAM BUILDING SL | Consejero | 27/02/2023 | |
BAIN PROPULSION POOLCO SL | Apoderado | 31/08/2022 | |
BAIN PROPULSION BIDCO SL | Apoderado | 31/08/2022 | |
VSAP ONCOLOGIA SL | Apoderado | 01/04/2022 | |
VSAP ONCOLOGIA SL | Consejero | 16/02/2022 |
VINCULACIONES DE PEREZ TELLERIA ARANTZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ TELLERIA ARANTZAZU
Empresa: BIZKAIA PARTNERS SL
Apoderado
- Bilbao Gorrochategui Diego
- Ortiz De Zarate Marijuan Aitor
- Perez Telleria Arantzazu
- Rodriguez Arrondo Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6116 , F 67, S 8, H BI 79151, I/A 3 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-48
Empresa: FORJAS DE BELAKO SA
Consejero
- Perez Telleria Arantzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4359 , F 123, S 8, H BI 14039, I/A 27 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-48
Empresa: TALLADOS BELAKO SL
Consejero
- Perez Telleria Arantzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5647 , F 87, S 8, H BI 52228, I/A 15 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-48
Empresa: ANEMOI BIDCO SA
Consejero
- Perez Telleria Arantzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3059 , F 43, S 8, H SS 45094, I/A 7 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-20
Empresa: GRUPO EUSKAL FORGING SL
Consejero
- Perez Telleria Arantzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 94, S 8, H SS 4969, I/A 30 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-20
Empresa: EUSKAL FORGING SA
Consejero
- Perez Telleria Arantzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 116, S 8, H SS 4779, I/A 40 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-20
Empresa: VSAP FITNESS SL
Apoderado
- Arostegi Lacabex Laureano
- Perez Telleria Arantzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6185 , F 70, S 8, H BI 80598, I/A 3 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-48
Empresa: VSAP FITNESS SL
Consejero
- Arostegi Lacabex Laureano
- Perez Telleria Arantzazu
Vicepresidente
- Perez Telleria Arantzazu
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6185 , F 69, S 8, H BI 80598, I/A 2 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-48
Empresa: EUSKAL FORGING SA
Consejero
- Arostegi Lacabex Laureano
- Perez Telleria Arantzazu
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 116, S 8, H SS 4779, I/A 39 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-20
Empresa: VSAP LATAM BUILDING SL
Consejero
- Arostegi Lacabex Laureano
- Perez Telleria Arantzazu
Vicepresidente
- Perez Telleria Arantzazu
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166 , F 74, S 8, H BI 80236, I/A 2 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-48
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ TELLERIA ARANTZAZU
Mostramos los datos de PEREZ TELLERIA ARANTZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ TELLERIA ARANTZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos