PEREZ TEJERA JUAN
Informe ejecutivo de PEREZ TEJERA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ TEJERA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIALES DE CONSTRUCCION DE LANZAROTE SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/11/2018 | |
INDUSTRIALES DE CONSTRUCCION DE LANZAROTE SA | Consejero | 16/10/2018 | |
INDUSTRIALES DE CONSTRUCCION DE LANZAROTE SA | Secretario | 16/10/2018 |
VINCULACIONES DE PEREZ TEJERA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ TEJERA JUAN
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Tejera Juan
- Quesada Mateos Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 132, S 8, H IL 562, I/A 17 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-35
Presidente
Secretario
- Perez Tejera Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 132, S 8, H IL 562, I/A 15 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-35
Consejero
- Ferrer Cabrera Rafael
- Perez Tejera Juan
- Quesada Mateos Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 131, S 8, H IL 562, I/A 14 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-35
Consejero
- Ferrer Cabrera Rafael
- Perez Tejera Juan
- Quesada Mateos Juan Manuel
- Umpierrez Rodriguez Felix Marcial
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Perez Tejera Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 131, S 8, H IL 562, I/A 14 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-35
Vicesecret.
- Perez Tejera Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 130, S 8, H IL 562, I/A 11 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-35
Consejero
- Ferrer Cabrera Rafael
- Perez Tejera Juan
- Quesada Mateos Juan Manuel
- Umpierrez Rodriguez Felix Marcial
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 129, S 8, H IL 562, I/A 9 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-35
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Tejera Juan
- Quesada Mateos Juan Manuel
- Umpierrez Rodriguez Felix Marcial
Vicepresidente
- Perez Tejera Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 129, S 8, H IL 562, I/A 9 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-35
Empresa: INDELASA COMERCIAL SL
Consejero
- Ferrer Cabrera Rafael
- Perez Tejera Juan
- Quesada Mateos Juan Manuel
- Umpierrez Rodriguez Felix Marcial
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42 , F 42, S 8, H IL 1379, I/A 7 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-35
Empresa: INDELASA COMERCIAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Tejera Juan
- Quesada Mateos Juan Manuel
- Umpierrez Rodriguez Felix Marcial
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ferrer Cabrera Rafael
- Perez Tejera Juan
- Quesada Mateos Juan Manuel
- Umpierrez Rodriguez Felix Marcial
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perez Tejera Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42 , F 42, S 8, H IL 1379, I/A 7 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-35
Información de PEREZ TEJERA JUAN
Mostramos los datos de PEREZ TEJERA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ TEJERA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos