PEREZ SUAREZ VIRGINIA
Informe ejecutivo de PEREZ SUAREZ VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ SUAREZ VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRANOCHA SL | Vicepresidente | 09/07/2018 | |
MIRANOCHA SL | Consejero | 09/07/2018 | |
PROMOCIONES SOTAVENTO SA | Consejero | 16/10/2014 | 19/09/2017 |
PROMOCIONES SOTAVENTO SA | Consejero | 29/05/2013 | 16/10/2014 |
VINCULACIONES DE PEREZ SUAREZ VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ SUAREZ VIRGINIA
Empresa: MIRANOCHA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Perez Suarez Virginia
- Ramirez Perez Miguel Angel
- Ramirez Rodriguez Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perez Suarez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898 , F 71, S 8, H GC 8531, I/A 20 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-35
Empresa: PROMOCIONES SOTAVENTO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 53, S 8, H GC 20188, I/A 34 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-35
Empresa: PROMOCIONES SOTAVENTO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 52, S 8, H GC 20188, I/A 30 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-35
Empresa: PROMOCIONES SOTAVENTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Olaverria Ulacia Jose Ramon
- Perez Suarez Virginia
- Ramirez Perez Miguel Angel
- Ramirez Rodriguez Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 52, S 8, H GC 20188, I/A 30 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-35
Empresa: PROMOCIONES SOTAVENTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Olaverria Ulacia Jose Ramon
- Perez Suarez Virginia
- Ramirez Perez Miguel Angel
- Ramirez Rodriguez Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 19, S 8, H GC 20188, I/A 27 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-35
Información de PEREZ SUAREZ VIRGINIA
Mostramos los datos de PEREZ SUAREZ VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ SUAREZ VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos