PEREZ SOTO ANTONIO GUMERSINDO
Informe ejecutivo de PEREZ SOTO ANTONIO GUMERSINDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ SOTO ANTONIO GUMERSINDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEREZ Y PETE SL | Administrador Solidario | 01/08/2022 | |
MADERAS PERSOTO SL | Administrador Solidario | 08/01/2015 | |
DISYCO LA GUBIA SL | Administrador Solidario | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ SOTO ANTONIO GUMERSINDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ SOTO ANTONIO GUMERSINDO
Empresa: PEREZ Y PETE SL
Administrador Solidario
- Perez Soto Antonio Gumersindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 170, S 8, H AL 9291, I/A 6 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-04
Empresa: MADERAS PERSOTO SL
Administrador Solidario
- Perez Soto Antonio Gumersindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 159, S 8, H AL 9289, I/A 3 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-04
Empresa: DISYCO LA GUBIA SL
Administrador Solidario
- Perez Soto Antonio Gumersindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 126, S 8, H AL 4758, I/A 6 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-04
Información de PEREZ SOTO ANTONIO GUMERSINDO
Mostramos los datos de PEREZ SOTO ANTONIO GUMERSINDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ SOTO ANTONIO GUMERSINDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos