PEREZ SIERRA GEMMA MARINA
Informe ejecutivo de PEREZ SIERRA GEMMA MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ SIERRA GEMMA MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMUEBLES DE LA SIERRA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/08/2013 | 14/06/2019 |
INMUEBLES DE LA SIERRA SA | Consejero | 22/08/2013 | 14/06/2019 |
REALIZACIONES Y ESTUDIOS DE INGENIERIA SA | Administrador Unico | 17/05/2012 | 29/07/2015 |
VINCULACIONES DE PEREZ SIERRA GEMMA MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ SIERRA GEMMA MARINA
Empresa: INMUEBLES DE LA SIERRA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gil Martinez Luis
- Perez Sierra Gemma Marina
- Sanchez Iglesias Jose Manuel
Consejero
- Gil Martinez Luis
- Perez Sierra Gemma Marina
- Sanchez Iglesias Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31388 , F 40, S 8, H M 156624, I/A 9 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
Administrador Unico
- Perez Sierra Gemma Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3018 , F 54, S 8, H M 51656, I/A 21 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
Empresa: INMUEBLES DE LA SIERRA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gil Martinez Luis
- Perez Sierra Gemma Marina
- Sanchez Iglesias Jose Manuel
Consejero
- Gil Martinez Luis
- Perez Sierra Gemma Marina
- Sanchez Iglesias Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9750 , F 33, S 8, H M 156624, I/A 8 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-28
Administrador Unico
- Perez Sierra Gemma Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3018 , F 53, S 8, H M 51656, I/A 19 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Información de PEREZ SIERRA GEMMA MARINA
Mostramos los datos de PEREZ SIERRA GEMMA MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ SIERRA GEMMA MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos