PEREZ SEVILLA GEMA
Informe ejecutivo de PEREZ SEVILLA GEMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ SEVILLA GEMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRA. PEREZ SEVILLA SL | Socio Unico | 27/10/2022 | |
DRA. PEREZ SEVILLA SL | Administrador Unico | 27/10/2022 |
VINCULACIONES DE PEREZ SEVILLA GEMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ SEVILLA GEMA
Empresa: DRA. PEREZ SEVILLA SL
Administrador Unico
- Perez Sevilla Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44224 , F 44, S 8, H M 779669, I/A 1 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-28
Empresa: DRA. PEREZ SEVILLA SL
Socio Único
- Perez Sevilla Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44224 , F 44, S 8, H M 779669, I/A 1 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-28
Empresa: BIOAVANCE TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Perez Sevilla Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24960 , F 150, S 8, H M 449466, I/A 4 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Empresa: BIOAVANCE TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Perez Sevilla Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24960 , F 150, S 8, H M 449466, I/A 3 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-28
Empresa: BIOAVANCE TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Lopez Francisco Javier
- Perez Sevilla Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24960 , F 150, S 8, H M 449466, I/A 3 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-28
Empresa: BIOAVANCE TECHNOLOGIES SL
Socio Único
- Perez Sevilla Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24960 , F 150, S 8, H M 449466, I/A 3 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-28
Información de PEREZ SEVILLA GEMA
Mostramos los datos de PEREZ SEVILLA GEMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ SEVILLA GEMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos