PEREZ SERRANO-CONDE ALEJANDRO
Informe ejecutivo de PEREZ SERRANO-CONDE ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ SERRANO-CONDE ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES Y LOGISTICA CIBEA SL | Administrador Unico | 04/01/2016 | |
A FUEGO DE QUINIENTAS SL | Administrador Unico | 07/09/2015 | |
PLATAFORMA LOGISTICA CENTRO PENINSULAR SL | Apoderado | 26/05/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ SERRANO-CONDE ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ SERRANO-CONDE ALEJANDRO
Empresa: TRANSPORTES Y LOGISTICA CIBEA SL
Administrador Unico
- Perez Serrano-conde Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34128 , F 65, S 8, H M 613870, I/A 2 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
Empresa: A FUEGO DE QUINIENTAS SL
Administrador Unico
- Perez Serrano-conde Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30890 , F 107, S 8, H M 555977, I/A 2 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Empresa: A FUEGO DE QUINIENTAS SL
Administrador Solidario
- Perez Serrano-conde Alejandro
- Poveda Martinez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30890 , F 107, S 8, H M 555977, I/A 2 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Empresa: A FUEGO DE QUINIENTAS SL
Administrador Solidario
- Perez Serrano-conde Alejandro
- Poveda Martinez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30890 , F 105, S 8, H M 555977, I/A 1 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Apoderado
- Perez Serrano-conde Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27802 , F 3, S 8, H M 501044, I/A 2 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-28
Información de PEREZ SERRANO-CONDE ALEJANDRO
Mostramos los datos de PEREZ SERRANO-CONDE ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ SERRANO-CONDE ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos