PEREZ SERGE
Informe ejecutivo de PEREZ SERGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ SERGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTIPLES TRANSPORTES ENVASES DE ESPAÑA SL | Secretario | 15/03/2017 | 10/05/2021 |
MULTIPLES TRANSPORTES ENVASES DE ESPAÑA SL | Consejero | 14/10/2011 | 10/05/2021 |
SATFER ESPAÑA SL | Apoderado | 31/07/2017 | |
MULTIPLES TRANSPORTES ENVASES DE ESPAÑA SL | Presidente | 14/10/2011 | 15/03/2017 |
PERENVEST SL | Administrador Unico | 25/04/2016 | |
MULTIPLES TRANSPORTES ENVASES DE ESPAÑA SL | Administrador Unico | 16/11/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ SERGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ SERGE
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Perez Serge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6491, L 3796, F 6, S 8, H V 68978, I/A 15 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-46
Empresa: SATFER ESPAÑA SL
Apoderado
- Perez Serge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767, L 1079, F 16, S 8, H V 14764, I/A 34 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-46
Consejero
Presidente
Secretario
- Perez Serge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6491, L 3796, F 5, S 8, H V 68978, I/A 12 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-46
Consejero
Presidente
- Perez Serge
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6491, L 3796, F 5, S 8, H V 68978, I/A 12 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-46
Empresa: PERENVEST SL
Administrador Unico
- Perez Serge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5271, L 2579, F 141, S 8, H V 43092, I/A 9 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-46
Consejero Delegado
Consejero
- Bouilly Gildas Francois Paul
- Guillen Antoine
- Guirao Jean
- Perez Serge
Presidente
- Perez Serge
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6491, L 3796, F 5, S 8, H V 68978, I/A 10 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-46
Administrador Unico
- Perez Serge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6491, L 3796, F 4, S 8, H V 68978, I/A 7 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-46
Información de PEREZ SERGE
Mostramos los datos de PEREZ SERGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ SERGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos