PEREZ-SEOANE ESCUDERO RAQUEL
Informe ejecutivo de PEREZ-SEOANE ESCUDERO RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ-SEOANE ESCUDERO RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES Y CONSULTORES GESTALIA SL | Apoderado | 19/01/2022 |
VINCULACIONES DE PEREZ-SEOANE ESCUDERO RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ-SEOANE ESCUDERO RAQUEL
Empresa: ASESORES Y CONSULTORES GESTALIA SL
Apoderado
- Perez-seoane Escudero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24524 , F 158, S 8, H M 441296, I/A 6 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Empresa: ASESORES Y CONSULTORES GESTALIA SL
Administrador Unico
- Perez-seoane Escudero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24524 , F 158, S 8, H M 441296, I/A 5 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Empresa: ESTAEFA CONTROL SL
Administrador Solidario
- Ballester Reig Antonio
- Perez-seoane Escudero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27940 , F 71, S 8, H M 503584, I/A 2 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Empresa: ASESORES Y CONSULTORES GESTALIA SL
Administrador Unico
- Perez-seoane Escudero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24524 , F 158, S 8, H M 441296, I/A 4 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-28
Empresa: ASESORES Y CONSULTORES GESTALIA SL
Administrador Solidario
- Ballester Reig Antonio
- Perez-seoane Escudero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24524 , F 158, S 8, H M 441296, I/A 4 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-28
Empresa: TAELPO SEGURIDAD SA
Consejero Delegado Solidario
- Perez-seoane Escudero Raquel
Consejero
- Perez-seoane Escudero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406, L 3406, F 13, S 8, H PO 44724, I/A 7 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-36
Empresa: TAELPO SEGURIDAD SA
Consejero
- Estevez Rodriguez Jose Miguel
- Mera Oitaven Jose
- Otero Rajoy Marcos
- Perez-seoane Escudero Raquel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406, L 3406, F 13, S 8, H PO 44724, I/A 5 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-36
Empresa: TAELPO SEGURIDAD SA
Consejero Delegado Solidario
- Estevez Rodriguez Jose Miguel
- Mera Oitaven Jose
- Otero Rajoy Marcos
- Perez-seoane Escudero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406, L 3406, F 13, S 8, H PO 44724, I/A 5 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-36
Empresa: TAELPO SEGURIDAD SA
Consejero Delegado Solidario
- Estevez Rodriguez Jose Miguel
- Mera Oitaven Jose
- Otero Rajoy Marcos
- Perez-seoane Escudero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406, L 3406, F 13, S 8, H PO 44724, I/A 5 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-36
Empresa: ESTAEFA CONTROL SL
Administrador Solidario
- Ballester Reig Antonio
- Perez-seoane Escudero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27940 , F 70, S 8, H M 503584, I/A 1 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ-SEOANE ESCUDERO RAQUEL
Mostramos los datos de PEREZ-SEOANE ESCUDERO RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ-SEOANE ESCUDERO RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos