PEREZ SANZ JOAQUINA
Informe ejecutivo de PEREZ SANZ JOAQUINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ SANZ JOAQUINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERPESA INVERSIONES SA | Administrador Solidario | 28/01/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ SANZ JOAQUINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ SANZ JOAQUINA
Empresa: RODABA SA
Administrador Solidario
- Perez Sanz Joaquina
- Perez Sanz Juana
- Perez Sanz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9157 , F 170, S 8, H M 147376, I/A 8 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Empresa: RODABA SA
Administrador Solidario
- Perez Sanz Joaquina
- Perez Sanz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9157 , F 169, S 8, H M 147376, I/A 7 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-28
Empresa: HERPESA INVERSIONES SA
Administrador Solidario
- Perez Sanz Joaquina
- Perez Sanz Juana
- Perez Sanz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764 , F 20, S 8, H M 11055, I/A 8 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Empresa: RODABA SA
Administrador Solidario
- Perez Sanz Joaquina
- Perez Sanz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9157 , F 169, S 8, H M 147376, I/A 6 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28
Empresa: HERPESA INVERSIONES SA
Administrador Solidario
- Perez Sanz Joaquina
- Perez Sanz Juana
- Perez Sanz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764 , F 20, S 8, H M 11055, I/A 7 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Empresa: PEREZ SANZ HERMANOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Perez Sanz Francisco
- Perez Sanz Joaquina
- Perez Sanz Juana
- Perez Sanz Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3916 , F 147, S 8, H M 65631, I/A 7 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-28
Empresa: RODABA SA
Administrador Solidario
- Perez Sanz Joaquina
- Perez Sanz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9157 , F 169, S 8, H M 147376, I/A 5 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-28
Información de PEREZ SANZ JOAQUINA
Mostramos los datos de PEREZ SANZ JOAQUINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ SANZ JOAQUINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos