PEREZ SANTAELLA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de PEREZ SANTAELLA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ SANTAELLA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO AUTOMOCION MIANPESA SL | Administrador Unico | 28/12/2022 | |
MIGUEL ANGEL PEREZ MERIDA SLP | Administrador Solidario | 05/05/2021 | |
PREMIUM CARS SIERRA SUR SL | Administrador Unico | 01/02/2021 |
VINCULACIONES DE PEREZ SANTAELLA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ SANTAELLA MIGUEL ANGEL
Empresa: GRUPO AUTOMOCION MIANPESA SL
Administrador Unico
- Perez Santaella Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7326 , F 40, S 8, H SE137246, I/A 1 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-41
Empresa: MIGUEL ANGEL PEREZ MERIDA SLP
Administrador Solidario
- Perez Santaella Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 72, S 8, H GR 10882, I/A 10 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-18
Empresa: PREMIUM CARS SIERRA SUR SL
Administrador Unico
- Perez Santaella Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6983 , F 96, S 8, H SE128610, I/A 1 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-41
Información de PEREZ SANTAELLA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de PEREZ SANTAELLA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ SANTAELLA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos