PEREZ SANDOVAL MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de PEREZ SANDOVAL MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEREZ SANDOVAL MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMA DE LOLA SL | Administrador Solidario | 09/06/2023 | |
CONOCO EL BABERO SL | Socio Unico | 02/11/2021 | |
SUDECUPE DESING SL | Administrador Solidario | 31/05/2021 | |
CHARCUCH INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 25/05/2021 |
VINCULACIONES DE PEREZ SANDOVAL MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ SANDOVAL MARIA ANGELES
Empresa: ALMA DE LOLA SL
Administrador Solidario
- Deleito Villar Susana
- Perez Sandoval Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45302 , F 109, S 8, H M 796944, I/A 1 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Empresa: CONOCO EL BABERO SL
Socio Único
- Perez Sandoval Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20896 , F 196, S 8, H M 370448, I/A 6 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Empresa: SUDECUPE DESING SL
Administrador Solidario
- Deleito Villar Susana
- Perez Sandoval Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41990 , F 119, S 8, H M 743557, I/A 1 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Empresa: CHARCUCH INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Diaz Ortega Carlos
- Perez Sandoval Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41971 , F 130, S 8, H M 743244, I/A 1 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Empresa: CMLT ARTE FLORAL SL
Administrador Unico
- Perez Sandoval Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35670 , F 142, S 8, H M 641030, I/A 2 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Empresa: CALUSA MEDIA SL
Consejero
- Perez Sandoval Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 210, S 8, H M 587799, I/A 9 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-28
Empresa: CMLT ARTE FLORAL SL
Administrador Unico
- Perez Sandoval Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35670 , F 140, S 8, H M 641030, I/A 1 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Empresa: CALUSA MEDIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arguelles Alvarez Maria Lujan
- Diaz Ortega Carlos
- Gallardo Garcia Ruben Emilio
- Perez Sandoval Maria Angeles
- Sanchez Arenas Carlos
- Viloria Cabrero Julio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 121, S 8, H M 587799, I/A 7 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Empresa: CONOCO PETIT SL
Administrador Unico
- Perez Sandoval Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27794 , F 81, S 8, H M 500888, I/A 2 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
Administrador Solidario
- Conde Arroyo Alejandra
- Dominguez Garcia Bango Veronica
- Perez Sandoval Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22821 , F 138, S 8, H M 408532, I/A 5 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ SANDOVAL MARIA ANGELES
Mostramos los datos de PEREZ SANDOVAL MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ SANDOVAL MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos