PEREZ SANCHEZ GEMA
Informe ejecutivo de PEREZ SANCHEZ GEMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEREZ SANCHEZ GEMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REALIDAD VIRTUAL GLOBAL SLL | Administrador Solidario | 05/12/2018 |
VINCULACIONES DE PEREZ SANCHEZ GEMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ SANCHEZ GEMA
Empresa: CARNES PEREZ Y SANCHEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Sanchez Gema
- Perez Sanchez Silvia
- Sanchez Morales David
- Sanchez Morales Rafael
Consejero
- Perez Sanchez Gema
- Perez Sanchez Silvia
- Sanchez Morales David
- Sanchez Morales Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Perez Sanchez Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 91, S 8, H CO 2335, I/A 12 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-14
Empresa: CARNES PEREZ Y SANCHEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Sanchez Gema
- Perez Sanchez Silvia
- Sanchez Morales David
- Sanchez Morales Rafael
Consejero
- Perez Sanchez Gema
- Perez Sanchez Silvia
- Sanchez Morales David
- Sanchez Morales Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Perez Sanchez Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 91, S 8, H CO 2335, I/A 11 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-14
Empresa: REALIDAD VIRTUAL GLOBAL SLL
Administrador Solidario
- Bourgon Alvarez Fernando
- Perez Sanchez Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4260, L 4260, F 60, S 8, H PO 64409, I/A 1 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-239-36
Empresa: TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Perez Sanchez Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 934 , F 198, S 8, H M 16088, I/A 233 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-28
Apoderado
- Pampano Polo Ricardo
- Perez Sanchez Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33539 , F 115, S 8, H M 8067, I/A 430 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Empresa: CARNES PEREZ Y SANCHEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Sanchez Gema
- Perez Sanchez Silvia
- Sanchez Morales David
- Sanchez Morales Rafael
Consejero
- Perez Sanchez Gema
- Perez Sanchez Silvia
- Sanchez Morales David
- Sanchez Morales Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Perez Sanchez Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 90, S 8, H CO 2335, I/A 10 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-14
Empresa: ROBLEDILLA 37 SL
Administrador Unico
- Perez Sanchez Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20597 , F 150, S 8, H M 364618, I/A 3 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
Apoderado
- Alvarez Carabias Jose Manuel
- Perez Sanchez Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29753 , F 159, S 8, H M 8067, I/A 337 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-28
Empresa: TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS SL
Apoderado
- Alvarez Carabias Jose Manuel
- Perez Sanchez Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 934 , F 173, S 8, H M 16088, I/A 179 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-28
Empresa: CARNES PEREZ Y SANCHEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Sanchez Gema
- Perez Sanchez Silvia
- Sanchez Morales David
- Sanchez Morales Rafael
Consejero
- Perez Sanchez Gema
- Perez Sanchez Silvia
- Sanchez Morales David
- Sanchez Morales Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Perez Sanchez Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 89, S 8, H CO 2335, I/A 9 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-14
Información de PEREZ SANCHEZ GEMA
Mostramos los datos de PEREZ SANCHEZ GEMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ SANCHEZ GEMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos