PEREZ SALVADOR ROSA MARIA
Informe ejecutivo de PEREZ SALVADOR ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ SALVADOR ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COTEXVA UNION TEXTIL EUROPEA SA | Apoderado Mancomunado | 09/03/2011 | 02/12/2015 |
COTEXVA UNION TEXTIL EUROPEA SA | Apoderado | 09/06/2009 | 02/12/2015 |
COTEXVA UNION TEXTIL EUROPEA SA | Apoderado | 07/10/2015 | 02/12/2015 |
VINCULACIONES DE PEREZ SALVADOR ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ SALVADOR ROSA MARIA
Empresa: COTEXVA UNION TEXTIL EUROPEA SA
Apoderado Mancomunado
- Blasco Esteve Maria Cristina
- Garcia Cuenca Manuel
- Perez Salvador Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 22, S 8, H V 14183, I/A 43 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-46
Empresa: COTEXVA UNION TEXTIL EUROPEA SA
Apoderado
- Perez Salvador Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 21, S 8, H V 14183, I/A 41 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-46
Empresa: COTEXVA UNION TEXTIL EUROPEA SA
Apoderado Mancomunado
- Blasco Esteve Maria Cristina
- Kroebel Gonzalez Sonia
- Perez Salvador Rosa Maria
- Sanchez Exposito Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 1034, F 188, S 8, H V 14183, I/A 35 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-46
Empresa: COTEXVA UNION TEXTIL EUROPEA SA
Apoderado
- Gonzalez Santana Juan Luis
- Perez Salvador Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 1034, F 187, S 8, H V 14183, I/A 30 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-46
Información de PEREZ SALVADOR ROSA MARIA
Mostramos los datos de PEREZ SALVADOR ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ SALVADOR ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos