PEREZ SALADO ISABEL DE PEDRO
Informe ejecutivo de PEREZ SALADO ISABEL DE PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ SALADO ISABEL DE PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAT AND CO SA | Administrador Solidario | 27/03/2018 | 30/01/2020 |
CAT AND CO SA | Administrador Solidario | 21/03/2011 | 13/10/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ SALADO ISABEL DE PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ SALADO ISABEL DE PEDRO
Empresa: CAT AND CO SA
Administrador Solidario
- Perez Salado Isabel De Pedro
- Tous Giner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43374 , F 82, S 8, H B 109525, I/A 26 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-08
Empresa: CAT AND CO SA
Administrador Solidario
- Perez Salado Isabel De Pedro
- Tous Giner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43374 , F 81, S 8, H B 109525, I/A 22 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-08
Empresa: CAT AND CO SA
Administrador Solidario
- Perez Salado Isabel De Pedro
- Tous Giner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 208, S 8, H B 109525, I/A 19 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-08
Empresa: CAT AND CO SA
Administrador Solidario
- Perez Salado Isabel De Pedro
- Tous Giner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 208, S 8, H B 109525, I/A 18 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-08
Información de PEREZ SALADO ISABEL DE PEDRO
Mostramos los datos de PEREZ SALADO ISABEL DE PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ SALADO ISABEL DE PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos