PEREZ SAIZ MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de PEREZ SAIZ MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ SAIZ MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRANDENBURGO INVERSIONES SL | Apoderado | 14/09/2015 |
VINCULACIONES DE PEREZ SAIZ MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ SAIZ MARIA MERCEDES
Empresa: BRANDENBURGO INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez De Toledo Arguelles Sonsoles
- Perez Saiz Maria Mercedes
- Petit Asumendi Javier
Presidente
- Perez Saiz Maria Mercedes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33803 , F 4, S 8, H M 608390, I/A 6 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-28
Empresa: BRANDENBURGO INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Presidente
- Perez Saiz Maria Mercedes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33803 , F 3, S 8, H M 608390, I/A 4 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Empresa: BRANDENBURGO INVERSIONES SL
Apoderado
- Moreno De La Cova Y Maestre Enrique
- Orbe Martinez Avial Isabel Clara
- Perez Saiz Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33803 , F 3, S 8, H M 608390, I/A 3 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Empresa: BRANDENBURGO INVERSIONES SL
Consejero
- Moreno De La Cova Y Maestre Enrique
- Orbe Martinez Avial Isabel Clara
- Perez Saiz Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33803 , F 1, S 8, H M 608390, I/A 1 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
Información de PEREZ SAIZ MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de PEREZ SAIZ MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ SAIZ MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos