PEREZ RUIZ LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de PEREZ RUIZ LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ RUIZ LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERITACIONES DICRISAN SL | Administrador Unico | 17/02/2015 |
VINCULACIONES DE PEREZ RUIZ LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ RUIZ LUIS MIGUEL
Empresa: ZIRABA SA
Apoderado Mancomunado
- Perez Ruiz Luis Miguel
Consejero
- Perez Ruiz Luis Miguel
Secretario
- Perez Ruiz Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187 , F 175, S 8, H NA 3996, I/A 48 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-31
Empresa: ZIRABA SA
Consejero
- Perez Ruiz Luis Miguel
Secretario
- Perez Ruiz Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187 , F 175, S 8, H NA 3996, I/A 47 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-31
Empresa: PERITACIONES DICRISAN SL
Administrador Unico
- Perez Ruiz Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5982 , F 140, S 8, H SE104239, I/A 1 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-41
Empresa: ZIRABA SA
Consejero
- Olaiz Cia Juan Martin
- Perez Ruiz Luis Miguel
Secretario
- Perez Ruiz Luis Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187 , F 174, S 8, H NA 3996, I/A 43 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-31
Información de PEREZ RUIZ LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de PEREZ RUIZ LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ RUIZ LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos