PEREZ RUIZ ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de PEREZ RUIZ ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ RUIZ ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMAJUCAR DEL SUR SL | Administrador Mancomunado | 14/10/2019 | |
SELECCION DE PRODUCTOS GOURMET DELGADO PEREZ SL | Socio Unico | 18/04/2018 | |
SELECCION DE PRODUCTOS GOURMET DELGADO PEREZ SL | Administrador Unico | 18/04/2018 |
VINCULACIONES DE PEREZ RUIZ ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ RUIZ ANTONIO JESUS
Empresa: ALMAJUCAR DEL SUR SL
Administrador Mancomunado
- Perez Ruiz Antonio Jesus
- Perez Ruiz Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 41, S 8, H CO 40661, I/A 1 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-14
Empresa: AVANCE Y TECNOLOGIA GLOBAL SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Ruiz Juan Rafael
- Perez Ruiz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4938, L 3845, F 81, S 8, H MA111096, I/A 2 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-29
Administrador Unico
- Perez Ruiz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 41, S 8, H CO 39134, I/A 1 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-14
Socio Único
- Perez Ruiz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 41, S 8, H CO 39134, I/A 1 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-14
Empresa: AVANCE Y TECNOLOGIA GLOBAL SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Ruiz Juan Rafael
- Perez Ruiz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4938, L 3845, F 79, S 8, H MA111096, I/A 1 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-29
Información de PEREZ RUIZ ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de PEREZ RUIZ ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ RUIZ ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos