PEREZ ROSENDE NATALIA
Informe ejecutivo de PEREZ ROSENDE NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE PEREZ ROSENDE NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ ROSENDE NATALIA
Empresa: CAUCHO TORREJON SA
Consejero
- Garcia Perez Andres Maria
- Garcia Perez Antonio Javier
- Perez Rosende Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4462 , F 68, S 8, H M 73914, I/A 27 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: CAUCHO TORREJON SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
- Perez Rosende Natalia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4462 , F 68, S 8, H M 73914, I/A 27 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: CAUCHO TORREJON SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Perez Andres Maria
- Garcia Perez Antonio Javier
- Perez Rosende Natalia
Presidente
- Perez Rosende Natalia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4462 , F 68, S 8, H M 73914, I/A 25 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-28
Empresa: CAUCHO TORREJON SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Perez Andres Maria
- Garcia Perez Antonio Javier
- Perez Rosende Natalia
Presidente
- Perez Rosende Natalia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4462 , F 67, S 8, H M 73914, I/A 24 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28
Empresa: CAUCHO TORREJON SA
Presidente
- Perez Rosende Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4462 , F 67, S 8, H M 73914, I/A 23 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-28
Información de PEREZ ROSENDE NATALIA
Mostramos los datos de PEREZ ROSENDE NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ ROSENDE NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos