PEREZ ROQUETA JOAQUIN
Informe ejecutivo de PEREZ ROQUETA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE PEREZ ROQUETA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ ROQUETA JOAQUIN
Empresa: XPANDBIO SL
Liquidador
- Perez Roqueta Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42777 , F 138, S 8, H B 412469, I/A 7 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: JARDINS DE FORNELLS SL
Liquidador
- Perez Roqueta Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41918 , F 21, S 8, H B 395461, I/A 7 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-08
Empresa: JARDINS DE FORNELLS SL
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
- Perez Roqueta Joaquin
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41918 , F 21, S 8, H B 395461, I/A 7 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-08
Empresa: JARDINS DE FORNELLS SL
Apoderado
- Perez Roqueta Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41918 , F 20, S 8, H B 395461, I/A 6 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Información de PEREZ ROQUETA JOAQUIN
Mostramos los datos de PEREZ ROQUETA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ ROQUETA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos