PEREZ ROMERO PEDRO CLAUDIO
Informe ejecutivo de PEREZ ROMERO PEDRO CLAUDIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ ROMERO PEDRO CLAUDIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS CRUZ DE TORREMOLINOS SL | Socio Unico | 07/08/2019 | |
SERVICIOS CRUZ DE TORREMOLINOS SL | Administrador Unico | 07/08/2019 | |
SEGUROS SAN MIGUEL DE TORREMOLINOS SL | Administrador Unico | 05/01/2015 | |
SEGUROS ROMERO 2000 SL | Socio Unico | 17/05/2013 | |
SEGUROS ROMERO 2000 SL | Administrador Unico | 17/05/2013 | |
OSCPE SEGUROS SL | Socio Unico | 30/11/2009 | |
OSCPE SEGUROS SL | Administrador Unico | 30/11/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ ROMERO PEDRO CLAUDIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ ROMERO PEDRO CLAUDIO
Empresa: SERVICIOS CRUZ DE TORREMOLINOS SL
Administrador Unico
- Perez Romero Pedro Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5865, L 4772, F 186, S 8, H MA152079, I/A 1 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-29
Empresa: SERVICIOS CRUZ DE TORREMOLINOS SL
Socio Único
- Perez Romero Pedro Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5865, L 4772, F 186, S 8, H MA152079, I/A 1 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-29
Administrador Unico
- Perez Romero Pedro Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353, L 4260, F 219, S 8, H MA126179, I/A 1 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-29
Empresa: SEGUROS ROMERO 2000 SL
Administrador Unico
- Perez Romero Pedro Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4911, L 3819, F 16, S 8, H MA110192, I/A 4 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-29
Empresa: SEGUROS ROMERO 2000 SL
Nuevo Socio Único
- Perez Romero Pedro Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4911, L 3819, F 16, S 8, H MA110192, I/A 4 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-29
Empresa: OSCPE SEGUROS SL
Administrador Unico
- Perez Romero Pedro Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706, L 3614, F 172, S 8, H MA103479, I/A 1 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-29
Empresa: OSCPE SEGUROS SL
Socio Único
- Perez Romero Pedro Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706, L 3614, F 172, S 8, H MA103479, I/A 1 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-29
Información de PEREZ ROMERO PEDRO CLAUDIO
Mostramos los datos de PEREZ ROMERO PEDRO CLAUDIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ ROMERO PEDRO CLAUDIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos